Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (*) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | DIRECTIVO | ADASME | DONOSO | OSVALDO ENRIQUE | 2 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | DIRECTOR DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3 | Pesos | 6.685.244 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | BENAVENTE | RIOBO | SERGIO ROBERTO | 2 | INGENIERO COMERCIAL - MASTER BUSINESS ADMINISTRATION | DIRECTOR ASESOR DEL SUPERINTENDENTE | RM | 3 | Pesos | 6.685.244 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | ZAVALA | MATULIC | JOSÉ MIGUEL | 2 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 6.685.244 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | MUÑOZ | HIDALGO | MARÍA LUZ | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 5 | RM | 2, 3 | Pesos | 5.201.143 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | JIMÉNEZ | ORTIZ | CESAR AMÉRICO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.933.743 | NO | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | YÁÑEZ | OYARZUN | ÁLVARO ALEXIS | 5 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE UNIDAD PRODUCTOS FINANCIEROS E INDUSTRIA BANCARIA | RM | 2, 3 | Pesos | 4.698.802 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | CASTILLO | CRISTIAN AMADO | 4 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE UNIDAD RIESGO FINANCIERO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CAMUS | GAJARDO | JUAN CARLOS | 4 | PERIODISTA | JEFE UNIDAD INTERNET Y PUBLICACIONES | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CARREÑO | GÓMEZ | JOSÉ LUÍS | 4 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN EN FINANZAS | JEFE UNIDAD DESEMPEÑO SISTEMA FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÓRDOVA | GONZÁLEZ | RENATO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION | JEFE UNIDAD DESARROLLO DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CRUZ | NOVOA | PABLO CRISTIAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | LIZAMA | LUÍS ALEJANDRO | 4 | INGENIERO COMERCIAL - CONTADOR AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 4.388.039 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUAJARDO | FERNÁNDEZ | PATRICIA VERÓNICA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARÍA TÉCNICA | RM | 2, 3 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | ORTIZ | CESAR AMÉRICO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.388.039 | NO | 01/01/2011 | 31/08/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | JUSID | FROIMOVICH | DEBORAH BEATRIZ | 4 | ABOGADO | JEFE DEPTO. JURÍDICO | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MENDOZA | MANRÍQUEZ | JOSE SERVANDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD RIESGO TECNOLÓGICO | RM | 2, 4 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | METCALFE | CORONA | CHRISTIAN FÉLIX | 4 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ROMERO | ORTIZ | LUÍS RAÚL | 4 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ENCARGADO ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | 2, 3 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SANTELICES | RODRÍGUEZ | RUBÉN PATRICIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 4.607.441 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | EMHART | KLENNER | ADRIANA INÉS | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA DE MERCADO | RM | 2 | Pesos | 3.673.183 | NO | 01/01/2011 | 27/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | JARAMILLO | GUTIÉRREZ | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | JEFE UNIDAD DE RIESGO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.888.480 | NO | 01/01/2011 | 24/08/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SANTELICES | RODRÍGUEZ | RUBÉN PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 3.888.480 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ASTROZA | FUENZALIDA | MARTA ISABEL | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CHIORINO | LANAS | RENATO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FUENTES | CONTRERAS | AQUILES FELIPE | 6 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GARRIDO | SAGREDO | SOLANGE ANGÉLICA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | HUERTA | CASAS | SOLEDAD DEL CARMEN | 6 | ABOGADO - MASTER OF LAWS | ABOGADO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | LAGOS | BECERRA | RICARDO ALONSO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | QUEZADA | ÁLVAREZ | XIMENA LUCIA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALDÉS | OSSA | FERNANDO | 6 | PERIODISTA - MÁSTER EN COMUNICACIÓN EMPRESARIALES Y RELACIONES PÚBLICAS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | RM | 1 | Pesos | 3.525.905 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALDIVIA | ARAYA | CARMEN GLORIA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.581.853 | NO | 01/01/2011 | 20/07/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALLEJOS | SOTO | CARMEN TABITA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.760.945 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | GAETE | CAROLINA | 7 | ABOGADO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ABOGADO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÁCERES | DÍAZ | ALBERTO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/06/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CIFUENTES | ELGUETA | ROBERTO OSVALDO | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ILLANES | HIDALGO | WALTER ANTONY | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | JEFE UNIDAD DE ESTADÍSTICA FINANCIERA | RM | 1 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALATESTA | CARRASCO | GIOVANNI RODRIGO | 7 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PACHECO | LÓPEZ | DAVID DANIEL | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | JEFE UNIDAD DE RIESGO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.575.056 | NO | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CABEZAS | MALLEA | JUAN PABLO | 8 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.013.999 | NO | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CHÁVEZ | MUNZENMAYER | MARCELO IVÁN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DAPUETO | ROSENDE | RENZO ALEJANDRO | 8 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 3.013.999 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALDONADO | DÍAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MANCILLA | COFRE | ALICIA JACQUELINE | 8 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | NÚÑEZ | DÍAZ | JOSE ANTONIO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 3.013.999 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | NÚÑEZ | NÚÑEZ | MARCO ANTONIO | 8 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 3.164.701 | NO | 11/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | OLIVARES | ORTEGA | ALEJANDRA LYA | 8 | ABOGADO - MAGÍSTER LL.M. EN DERECHO ALEMÁN | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PIZARRO | FUENTES | CRISTIAN ANTONIO | 8 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR - MÁSTER EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALENCIA | ARACENA | DANIEL ENRIQUE | 8 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.164.701 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ALARCÓN | INZUNZA | CLAUDIA ESTER | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÁCERES | CÁCERES | GONZALO PATRICIO | 9 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | ABARZÚA | LILIAN DEL PILAR | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 3 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FLORES | TAPIA | CAROLINA ALEJANDRA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALDONADO | DÍAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 9 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.791.549 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MÉNDEZ | GÓMEZ | JORGE EDUARDO | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MORENO | DONOSO | KAREN RUTH | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | OLIVARES | ORTEGA | ALEJANDRA LYA | 9 | ABOGADO - MAGÍSTER LL.M. EN DERECHO ALEMÁN | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.791.549 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PACHECO | LÓPEZ | DAVID DANIEL | 9 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 3 | Pesos | 2.791.549 | NO | 01/01/2011 | 31/08/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PINO | URRUTIA | PATRICIO ANTONIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | POBLETE | POBLETE | DANTE ALEXIS | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.931.128 | NO | 11/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | QUINTANA | FRUGONE | CARLOS GUILLERMO | 9 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 2, 3 | Pesos | 2.631.429 | NO | 01/01/2011 | 24/02/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SUAZO | PACHECO | MAURICIO ENRIQUE | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | URBINA | NAVARRO | MIGUEL ÁNGEL | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.931.128 | NO | 11/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALENCIA | ARACENA | DANIEL ENRIQUE | 9 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.791.549 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VILLALOBOS | ALMUNA | MARIBEL LORENA | 9 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS | AUDITOR | RM | 2, 3 | Pesos | 2.931.128 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ALARCÓN | INZUNZA | CLAUDIA ESTER | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | CASTILLO | XIMENA PAZ | 10 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BARROS | PAVEZ | ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES | 10 | INGENIERO COMERCIAL - CONTADOR AUDITOR | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.692.422 | NO | 21/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÁCERES | CÁCERES | GONZALO PATRICIO | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | ABARZÚA | LILIAN DEL PILAR | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 3 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FONFRIA | SALGADO | RICARDO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GÁRATE | VEGA | ANGÉLICA PAZ | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUERRA | CORVALÁN | ANDREA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y RIESGOS | RM | 1 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUERRERO | CARRASCO | PAOLA PILAR | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | ANDRADE | HUGO FHILLIPS | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MORALES | RALPH | LILIANA ANDREA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MORENO | DONOSO | KAREN RUTH | 10 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ORMAZÁBAL | CÁCERES | FRANCISCO JAVIER | 10 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 16/08/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | REYES | CAYUL | FELIPE ANDRÉS | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SALAS | EDWARDS | ANTONIO FRANCISCO | 10 | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | ROCHA | JUAN GUILLERMO | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SUAZO | PACHECO | MAURICIO ENRIQUE | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VÁSQUEZ | LOBOS | RICARDO ALFREDO | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.692.422 | NO | 12/08/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VILLALOBOS | ALMUNA | MARIBEL LORENA | 10 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS | AUDITOR | RM | 2, 3 | Pesos | 2.564.211 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | WERKMEISTER | BONILLA | JURGEN | 10 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.692.422 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ACOSTA | BARRIGA | FERNANDO ANDRÉS | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO DE MINAS - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA - MAGÍSTER EN MINERÍA - MASTER OF SCIENCE IN MINERAL ECONOMICS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.257.165 | NO | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BARRERA | ESPINOZA | DANIELLA ANGÉLICA | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 2.257.165 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | REYES | SEPÚLVEDA | RAÚL HERNÁN | 11 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.370.023 | NO | 20/06/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VERA | DELGADO | MARIO ANTONIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.370.023 | NO | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALDEBENITO | DURÁN | EDUARDO ANTONIO | 12 | LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.074.262 | NO | 10/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GACITÚA | MORALES | JORGE ANDRÉS | 12 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | 1 | Pesos | 2.074.262 | NO | 09/05/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ALLENDES | SILVA | MATÍAS PABLO | 11 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 2.346.262 | NO | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | CRUZ | RAMÍREZ | DELIA CAROLINA | 11 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.346.262 | NO | 10/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ESPINOZA | REYES | MARIÓN EDELMIRA | 11 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.346.262 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | GARCÍA | LAGOS | MIGUEL ÁNGEL | 11 | EGRESADO DE INGENIERO EN EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 2.346.262 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | GONZÁLEZ | SAAVEDRA | REINALDO ISMAEL | 11 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA - MAGÍSTER EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 2.101.615 | NO | 01/01/2011 | 11/02/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | MARTÍNEZ | ARÁNGUIZ | OSVALDO ANDRÉS | 11 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.346.262 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PRIETO | ARRIAGADA | PAULA ANDREA | 11 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.346.262 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SALDIVIA | MORENO | FRANCISCA ANDREA | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE TRANSPARENCIA DE MERCADO | RM | 2, 3 | Pesos | 2.234.535 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | AGUAYO | ALEGRÍA | CONSTANZA ANDREA | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 2.074.262 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ANAVALÓN | MUNOZ | GUILLERMINA EUGENIA | 12 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE FIANZAS | RM | 2, 5 | Pesos | 1.975.488 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | CRUZ | MERCADO | LUÍS ISAÍAS | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.074.262 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | DEL CARPIO | FUENTES | MANUEL OSCAR | 12 | CONTADOR AUDITOR - INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.074.262 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FUENZALIDA | MADRID | SANDRA ANDREA | 12 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 1.975.488 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | MONJE | REEVE | MARCELA ADRIANA | 12 | 37 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 2 | Pesos | 1.857.782 | NO | 01/01/2011 | 27/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | RAMÍREZ | RODRÍGUEZ | FELIPE JESÚS | 12 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 1.975.488 | NO | 01/01/2011 | 26/04/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SILVA | BRITO | FRANCISCO JAVIER | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.074.262 | NO | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VALDIVIA | CARLSSON | JORGE HERNÁN | 12 | CONTADOR GENERAL | JEFE SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1.975.488 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VALENZUELA | ÁGUILA | ALEJANDRO ALBERTO | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.074.262 | NO | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | AGUAYO | ALEGRÍA | CONSTANZA ANDREA | 13 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 1.746.724 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | CRUZ | MERCADO | LUÍS ISAÍAS | 13 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 1.746.724 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ESPINOZA | GIACOMOZZI | CRISTIÁN MARCELO | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.642.449 | NO | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FUENZALIDA | VEGA | MANUEL ALFREDO | 13 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 1.746.724 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | OLMOS | ACOSTA | ANDRÉS MARCELO | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.834.061 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | POBLETE | SANDAÑA | RAYEN ALEJANDRA | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.746.724 | NO | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PÉREZ | FORSAT | MARÍA VIRGINIA | 13 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 1 | Pesos | 1.834.061 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PULGAR | ARATA | CARLOS EDUARDO | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 1.746.724 | NO | 14/02/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SILVA | RIVAS | PAOLA ANDREA | 13 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 1.746.724 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SOTOMAYOR | VALDIVIESO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 13 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.834.061 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VELIZ | GUTIÉRREZ | CRISTIAN ANDRÉS | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 1.834.061 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FAUNES | QUINTEROS | MACARENA PAZ | 14 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.605.141 | NO | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ZALAZAR | MAHUZIER | DANIELA FRANCISCA | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.605.141 | NO | 10/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | LUCCHINI | RAIES | PEDRO ALBERTO | 15 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.444.948 | NO | 12/05/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | MISETIC | STEINMAN | JOHN KAZIMIR | 15 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.444.948 | NO | 12/07/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CISTERNAS | MARTÍN | RAFAEL EDUARDO | 13 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.612.314 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | PALLERANO | PINTO | ENRIQUE FRANCISCO CRISTÓBAL | 13 | EGRESADO DE ANALISTA COMPUTACIONAL - 20 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 1.612.314 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | RODRÍGUEZ | CANOBRA | MANUEL EDUARDO ALEJANDRO | 13 | TÉCNICO FINANCIERO | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 1 | Pesos | 1.612.314 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | VIOLANTE | VILCHES | ITALO DANTE | 13 | EGRESADO DE TÉCNICO FINANCIERO - 24 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 1 | Pesos | 1.612.314 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CARDEMIL | CRISTI | ANA MARÍA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 1 | Pesos | 1.385.138 | SI | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | MEJÍAS | OYARZUN | MERY NANCY | 14 | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN | RM | 2 | Pesos | 1.385.138 | NO | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | RODRÍGUEZ | CALDERÓN | EDUARDO OCTAVIO | 14 | EGRESADO DE DERECHO | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 1 | Pesos | 1.454.394 | NO | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | SANTELICES | PASTORI | LUCIA LIDIA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 1.454.394 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | ARAYA | LEIVA | MANFREDINE BERNARDO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR - TÉCNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 1 | Pesos | 1.292.599 | SI | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | BELLO | DOREN | MARÍA EUGENIA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 1.292.599 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | LEONE | RIVERA | MARÍA VERÓNICA | 15 | DIGITADORA | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 1.231.046 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | OJEDA | CARREÑO | JUDITH CAROLYN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE - PROFESOR DE INGLÉS | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 1.292.599 | NO | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | SEPÚLVEDA | ARMIJO | LIDIA BERNARDITA | 15 | TÉCNICO EN ADM. DE BIBLIOTECA | ASISTENTE BIBLIOTECA | RM | 2, 5 | Pesos | 1.292.599 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | UTRERAS | GODOY | RENE AUGUSTO | 15 | TÉCNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 2 | Pesos | 1.292.599 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | DÍAZ | MUÑOZ | CLAUDIO ALEJANDRO | 16 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE CONTABILIDAD | RM | 2, 5 | Pesos | 1.136.189 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | PÉREZ | MEDINA | ROXANA GERTRUDIS | 16 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN PROGRAMACIÓN - 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SECRETARIADO | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 1.136.189 | NO | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MARTÍNEZ | FLORES | JUAN MARCELO | 17 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE CONTABILIDAD | RM | 1 | Pesos | 907.474 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | ORTIZ | KARINA ANDREA | 19 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE BIBLIOTECA | RM | 5 | Pesos | 608.408 | NO | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | URIBE | SOTO | NATALIA DANIELA | 19 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE JURÍDICA | RM | 1 | Pesos | 608.408 | SI | 01/01/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | URRUTIA | BENAVIDES | MARÍA CECILIA | 19 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 608.408 | NO | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIAR | DÍAZ | REYES | JORGE MATÍAS | 20 | TÉCNICO JURÍDICO | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 532.077 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
(*) CÓDIGO ASIGNACIONES ESPECIALES