Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | Arévalo | Ruy-Perez | Carlos | Desde el 01-01-2008 al 31-03-2008 realizará labores administrativas | Auditor Externo (Control Interno) | Contador Público | 0 | 01-01-2006 | 31-03-2008 |
2 | Escobar | Thauby | Jorge Enrique | | Tasador | Constructor Civil | 0 | 01-01-2006 | Indefinida |
3 | Held | Yunge | Gunther Guillermo | | Asesor Técnico (Basilea II) | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2008 |
4 | Ibáñez | Márquez | Eduardo | | Profesor de Inglés | Profesor de Inglés y Traductor | 0 | 01-01-2006 | Indefinida |
5 | Morand | Valdivieso | Luis Antonio | | Asesor Jurídico | Abogado | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2008 |
6 | Reyes | Bravo | Celia Paola | | Gasfitería | Reparaciones eléctricas, artículos del hogar, muebles y sanitarios | 0 | 01-01-2006 | Indefinida |
7 | Sepúlveda | Gómez | María Teresa | | Asistente Social | Asistente Social | 0 | 01-01-2006 | Indefinida |
8 | Carter | Ovalle | Cristián | | Auxiliar | Ingeniero Ejecución en Informática | 0 | 16-04-2007 | 30-05-2007 |
9 | Aedo | Hidalgo | Claudio Andrés | | Auxiliar | Egresado 4to. Medio | 0 | 16-04-2007 | 31-03-2008 |
10 | Arriagada | Ulloa | José Miguel | | Auxiliar | Egresado 4to. Medio | 0 | 23-04-2007 | 30-11-2007 |
11 | Riveros | Pérez | Guillermo René | | Auxiliar | Egresado 4to. Medio | 0 | 16-04-2007 | 31-03-2008 |
12 | Valdés | Soto | Elcira del Carmen | | Secretaria | Secretaria | 0 | 24-04-2007 | 30-06-2008 |
13 | González | Tamayo | María Eugenia | | Periodista | Periodista | 0 | 18-06-2007 | 21-09-2007 |
14 | Contardo | Santibañez | Andres | | Profesional | Profesional | 0 | 13-08-2007 | 20-09-2007 |
15 | Contardo | Santibañez | Andres | | Profesional | Profesional | 0 | 17-12-2007 | 31-03-2008 |
16 | Rojas | Tapia | Gabriel Humberto | | Auxiliar | Egresado 4to. Medio | 0 | 31-08-2007 | 29-02-2008 |
17 | Muñoz | Diaz | Carlos Eduardo | | Auxiliar | Egresado 4to. Medio | 0 | 27-09-2007 | 31-03-2008 |
18 | Diaz | Nuñez | Maria Carmen | | Psicologa | Psicologa laboral | 0 | 14-09-2007 | 31-12-2007 |
19 | Villalobos | Almuna | Maribel Lorena | | Auditor Externo (Control Interno) | Contador Auditor | 0 | 05-11-2007 | 31-12-2007 |
20 | Bannach | Canelas | Anuschka Catherine | | Periodista | Periodista | 0 | 02-11-2007 | Indefinida |
21 | Salinas | Cancinos | Haydee Natalia | | Secretaria | Secretaria | 0 | 19-11-2007 | 31-12-2007 |
Ver esta información en formato Adobe Acrobat PDF (*)
* Para leer los archivos PDF usted necesita el programa Acrobat Reader. Si aún no lo tiene instalado
descárguelo aquí.