Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (*) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO | BERGOEING | VELA | RAPHAEL | 1 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA - DOCTOR EN ECONOMÍA | SUPERINTENDENTE | RM | 2, 3 | Pesos | 7.956.708 | NO | 31/12/2011 | 10/03/2014 | Sin observaciones |
Planta | JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO | PARRADO | HERRERA | ERIC CHARLES | 1 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA - DOCTOR EN ECONOMÍA | SUPERINTENDENTE | RM | 3 | Pesos | 8.434.109 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | ACEVEDO | ACUÑA | JULIO HERMES | 2 | INGENIERO COMERCIAL | INTENDENTE | RM | 2, 3 | Pesos | 7.370.484 | NO | 24/09/2001 | 15/05/2014 | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | CAYAZZO | GONZÁLEZ | JORGE PAULO | 2 | INGENIERO COMERCIAL | INTENDENTE DE SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 7.812.711 | NO | 16/05/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | FIGUEROA | DE LA BARRA | LUIS HUMBERTO | 2 | INGENIERO COMERCIAL - MASTER OF ARTS IN ECONOMICS | INTENDENTE DE REGULACIÓN | RM | 2 | Pesos | 7.812.711 | NO | 23/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | RIVERA | URRUTIA | GUSTAVO LISANDRO | 2 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | INTENDENTE | RM | 2, 3 | Pesos | 7.370.484 | NO | 01/09/2005 | 10/03/2014 | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | ARAYA | REYES | CLAUDIO HERNÁN | 3 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | RM | 1 | Pesos | 6.528.477 | NO | 28/07/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | GARCÍA | SCHILLING | DANIEL ERNESTO | 3 | PERIODISTA - MÁSTER EN ECONOMÍA Y REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - MÁSTER EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | RM | 2, 3 | Pesos | 6.158.941 | NO | 01/03/2012 | 14/04/2014 | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | HUERTA | VIAL | SERGIO ARNALDO | 3 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y RIESGO | RM | 2, 3 | Pesos | 6.528.477 | NO | 01/12/2007 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | KUMPF | LATRILLE | RONALD EDGAR RICARDO | 3 | INGENIERO CIVIL EN QUÍMICA | SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2, 3 | Pesos | 6.528.477 | NO | 23/03/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | ROJAS | MONTIEL | ERICK ROBERTO | 3 | PERIODISTA - MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL | DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | RM | 1 | Pesos | 6.528.477 | NO | 25/04/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | VILLALOBOS | RIBAL | ALEX EMILIO | 3 | SOCIÓLOGO | DIRECTOR DE CONDUCTA DE MERCADO | RM | 2, 3 | Pesos | 6.528.477 | NO | 21/04/1995 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | BARRENECHEA | PARRA | MARIELA LISY | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 4 | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/01/2000 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | BITTNER | NIKLITSCHEK | MARCELO BERNARDO | 4 | ESTUDIOS DE AUDITORÍA - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NORMATIVA Y REGULACIÓN BANCARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN NORMATIVA | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/02/1990 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | BRAVO | PEREA | JESSICA SOLVEIG | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 2 | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/12/2005 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | TAPIA | GAGO | MARCO ANTONIO | 4 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 1 | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/01/2005 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | YÁÑEZ | OYARZÚN | ÁLVARO ALEXIS | 4 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE DEPARTAMENTO PRODUCTOS FINANCIEROS E INDUSTRIA BANCARIA | RM | 2, 3 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | ÁLVAREZ | CASTILLO | CRISTIAN AMADO | 5 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE DEPARTAMENTO RIESGO FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | CARRASCO | REYES | HÉCTOR EXEQUIEL | 5 | PROGRAMADOR EN COMPUTADORES - MÁSTER EN DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/04/1994 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | JIMÉNEZ | ORTIZ | CESAR AMÉRICO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/01/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | JUSID | FROIMOVICH | DEBORAH BEATRIZ | 5 | ABOGADO | ABOGADO JEFE | RM | 2 | Pesos | 5.439.450 | NO | 01/08/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | MORENO | HERNÁNDEZ | JIMENA PATRICIA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 5.765.817 | NO | 10/07/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | NAVARRO | ESPINOZA | JACQUELINE DEL CARMEN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 3 | RM | 3, 4 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | DIRECTIVO | YÁÑEZ | OYARZÚN | ÁLVARO ALEXIS | 5 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE DEPARTAMENTO PRODUCTOS FINANCIEROS E INDUSTRIA BANCARIA | RM | 2, 3 | Pesos | 5.439.450 | NO | 01/02/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | BERNER | BIRKE | CARLOS HERNÁN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/06/1986 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | DÍAZ | LIZAMA | LUIS ALEJANDRO | 4 | INGENIERO COMERCIAL - CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/02/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | RAGGA | CADEMÁRTORI | GUSTAVO ENRIQUE | 4 | 37 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN BANCARIA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/05/1988 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | HUERTA | CASAS | SOLEDAD DEL CARMEN | 5 | ABOGADO - MASTER OF LAWS | JEFA DE UNIDAD DE BANCOS | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | SOTO | GONZALO LINCOYÁN | 5 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE UNIDAD GESTIÓN DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | QUEZADA | ÁLVAREZ | XIMENA LUCIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE UNIDAD DESEMPEÑO SISTEMA FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | GAETE | CAROLINA | 6 | ABOGADO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFA DE UNIDAD COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO BANCARIAS | RM | 2 | Pesos | 4.165.901 | NO | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CÁCERES | DÍAZ | ALBERTO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | DE LA VEGA | RODRÍGUEZ | MARTÍN ESTEBAN | 6 | ABOGADO - MASTER IN BUSINESS AND LAW | ABOGADO UNIDAD COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO BANCARIAS | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | HERRERA | VERDUGO | JUAN CARLOS | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/05/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | NAVARRO | ESPINOZA | JACQUELINE DEL CARMEN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.165.901 | NO | 01/12/1999 | 31/07/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | NÚÑEZ | NÚÑEZ | MARCO ANTONIO | 6 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | JEFE DE UNIDAD ESTABILIDAD FINANCIERA | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CABEZAS | MALLEA | JUAN PABLO | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/03/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CÁCERES | DÍAZ | ALBERTO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/02/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CIFUENTES | ELGUETA | ROBERTO OSVALDO | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/02/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | DAPUETO | ROSENDE | RENZO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/12/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | MALDONADO | DÍAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 7 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | NOACK | SIEGEL | KARIM ELINOR | 7 | BIBLIOTECARIA | JEFA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA | RM | 2, 5 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/12/2010 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | NÚÑEZ | DÍAZ | JOSE ANTONIO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | QUEZADA | ZAPATA | IVANNA GISELA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/12/2010 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ALARCÓN | INZUNZA | CLAUDIA ESTER | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ARZE | PÉREZ | MARÍA FRANCISCA | 8 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CÁCERES | CÁCERES | GONZALO PATRICIO | 8 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | DÍAZ | ABARZÚA | LILIAN DEL PILAR | 8 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2, 3 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | MORENO | DONOSO | KAREN RUTH | 8 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VERA | MARDONES | JOSE ANÍBAL | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN FINANCIERA | JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VILLALOBOS | ALMUNA | MARIBEL LORENA | 8 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA AUDITORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ADASME | SOLAR | PAOLA JOANNA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | CASTILLO | XIMENA PAZ | 9 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ARCE | TARIFEÑO | ROBERTO GERMÁN | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ESPEJO | SUAZO | MARCELA VERÓNICA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/1998 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | LARENAS | ORELLANA | RUBÉN | 9 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/12/2009 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | MORALES | RALPH | LILIANA ANDREA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | PERNÍA | MEZA | ERIKA MARYLEN | 9 | ABOGADO* | JEFA DE UNIDAD EDUCACIÓN FINANCIERA | RM | 1 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | *Título obtenido en la República Bolivariana de Venezuela |
Planta | PROFESIONAL | UBILLA | GRAU | IGNACIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA EDUCACIÓN FINANCIERA | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VERA | MARDONES | JOSE ANÍBAL | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN FINANCIERA | JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/12/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VILLENA | TRAVERSO | CLAUDIA VERÓNICA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | WERKMEISTER | BONILLA | JURGEN | 9 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ACOSTA | BARRIGA | FERNANDO ANDRÉS | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO DE MINAS - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA - MAGÍSTER EN MINERÍA - MASTER OF SCIENCE IN MINERAL ECONOMICS | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | AGUAYO | ALEGRÍA | CONSTANZA ANDREA | 10 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 3, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | CASTILLO | XIMENA PAZ | 10 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/07/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | CÁRDENAS | ALVARADO | YURI IVÁN | 10 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/12/2009 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | FUENZALIDA | VEGA | MANUEL ALFREDO | 10 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES | RM | 2, 3 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | GAJARDO | COLLAO | BORIS PATRICIO | 10 | CONTADOR AUDITOR - INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | PERNÍA | MEZA | ERIKA MARYLEN | 10 | ABOGADO* | JEFA DE UNIDAD EDUCACIÓN FINANCIERA | RM | 1 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/12/2013 | 30/11/2014 | *Título obtenido en la República Bolivariana de Venezuela |
Planta | PROFESIONAL | TÉLLEZ | CARDEMIL | MÓNICA CLAUDIA EUGENIA | 10 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VALDERRAMA | REYES | XANDRA ELSA | 10 | ABOGADO | ABOGADO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VALENZUELA | GONZÁLEZ | FRANCIS ISABEL | 10 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | ACOSTA | BARRIGA | FERNANDO ANDRÉS | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO DE MINAS - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA - MAGÍSTER EN MINERÍA - MASTER OF SCIENCE IN MINERAL ECONOMICS | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/04/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | GAMBOA | RIVEROS | OSCAR JESÚS | 11 | INGENIERO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 3 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | PRIETO | DOMÍNGUEZ | MARÍA VERÓNICA | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | RUBIO | CASTÁN | LUIS GREGORIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | TÉLLEZ | CARDEMIL | MÓNICA CLAUDIA EUGENIA | 11 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | BRAVO | DUK | MIGUEL ANDRÉS | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | GAMBOA | RIVEROS | OSCAR JESÚS | 12 | INGENIERO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2, 3 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/03/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | ALVIAL | PATRICIO ALEJANDRO | 12 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2, 3 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/03/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VALDÉS | ROJAS | AURELIO ALEJANDRO | 12 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 1 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | VALENZUELA | CARVAJAL | ALICIA DEL CARMEN | 12 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | PALLERANO | PINTO | ENRIQUE FRANCISCO CRISTÓBAL | 13 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | CALDERÓN | EDUARDO OCTAVIO | 13 | EGRESADO DE DERECHO | JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y TRÁFICO DE LA INFORMACIÓN | RM | 1 | Pesos | 2.164.969 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | AGUAYO | ALEGRÍA | CONSTANZA ANDREA | 11 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | ANAVALÓN | MUÑOZ | GUILLERMINA EUGENIA | 11 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE FINANZAS | RM | 2, 5 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | CRUZ | RAMÍREZ | DELIA CAROLINA | 11 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/01/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | MOYA | ROJAS | CAROLINA DEL PILAR | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | PALMA | CÁRDENAS | CLAUDIA ALEJANDRA | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | POBLETE | SANDAÑA | RAYEN ALEJANDRA | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | PRIETO | ARRIAGADA | PAULA ANDREA | 11 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/01/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | SOTOMAYOR | VALDIVIESO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 11 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 3 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/12/2013 | 31/05/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | TORO | GONZÁLEZ | ROBERTO CARLOS | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | VALDIVIA | CARLSSON | JORGE HERNÁN | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | VÉLIZ | GUTIÉRREZ | CRISTIAN ANDRÉS | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | CASTILLO | TORO | LORENA ADA | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | NÚÑEZ | FIERRO | MARÍA DEL CARMEN | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | OLMOS | ACOSTA | ANDRÉS MARCELO | 12 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | POBLETE | SANDAÑA | RAYEN ALEJANDRA | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/12/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | SANDOVAL | CORREA | GEANNINA ROCÍO | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | SILVA | RIVAS | PAOLA ANDREA | 12 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | VILLARROEL | VENEGAS | GILDA XIMENA | 12 | SECRETARIA PROFESIONAL | SECRETARIA SUPERINTENDENTE | RM | 2, 3 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2008 | 30/12/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | CASTILLO | TORO | LORENA ADA | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/12/2010 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | LUCCHINI | RAIES | PEDRO ALBERTO | 13 | ABOGADO | ANALISTA UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 1 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | MEJÍAS | OYARZÚN | MERY NANCY | 13 | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA INTENDENTES | RM | 2 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | MORA | QUEZADA | BRIAN ANDRÉS | 13 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | RM | 1 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | RODRÍGUEZ | MONTERO | PAULA ALICIA MARGARITA | 13 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 3, 4 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | VALDÉS | ROJAS | AURELIO ALEJANDRO | 13 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | ZALAZAR | MAHUZIER | DANIELA FRANCISCA | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | CORVALÁN | CORREA | EUGENIA SOLEDAD | 14 | SECRETARIA INTERPRETE EJECUTIVA | ASISTENTE DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.875.851 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | LÓPEZ | PRADO | KARINA ALEJANDRA | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 1 | Pesos | 1.875.851 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | LOYOLA | HIDALGO | CAROLINA PAZ | 14 | ABOGADO | ABOGADO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.875.851 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | FISCALIZADOR | MARTÍNEZ | FLORES | JUAN MARCELO | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.688.640 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | ANDRADE | HUME | CLAUDIO LUIS | 13 | PROGRAMADOR DE APLICACIONES COMERCIALES | ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | NO | 01/05/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | CABRERA | MORAGA | EDUARDO ALONSO | 13 | TÉCNICO ELECTRÓNICO | ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | NO | 01/02/1990 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | CARDEMIL | CRISTI | ANA MARÍA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN CONDUCTA DE MERCADO | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | SANTELICES | PASTORI | LUCIA LIDIA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | VIOLANTE | VILCHES | ITALO DANTE | 13 | EGRESADO DE TÉCNICO FINANCIERO - 27 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO CONTROL DE GESTIÓN RRHH | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | NO | 01/05/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | ARAYA | LEIVA | MANFREDINE BERNARDO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR - TÉCNICO FINANCIERO | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 1.709.251 | SI | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | CORVALÁN | CORREA | EUGENIA SOLEDAD | 14 | SECRETARIA INTERPRETE EJECUTIVA | ASISTENTE DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.612.500 | SI | 01/12/2010 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | OTERO | REVECO | PATRICIA SUSANA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 1.612.500 | SI | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | PINO | CARVAJAL | CESAR ENRIQUE | 14 | 33 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2 | Pesos | 1.709.251 | SI | 01/03/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | UTRERAS | GODOY | RENE AUGUSTO | 14 | TÉCNICO FINANCIERO | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.709.251 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | CARILEO | HERNÁNDEZ | JOSE LUIS | 15 | INGENIERO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.519.075 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | OLAVE | SALAZAR | ROLANDO ALBERTO | 15 | 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 1 | Pesos | 1.519.075 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | PÉREZ | MEDINA | ROXANA GERTRUDIS | 15 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN PROGRAMACIÓN - 6 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SECRETARIADO | SECRETARIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 1.519.075 | NO | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | REYES | ARIAS | MANUEL EDUARDO | 15 | ESTUDIOS SOBRE INSTALACIONES SANITARIAS Y GASFITERÍA - 34 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 1 | Pesos | 1.519.075 | SI | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | SEPÚLVEDA | ARMIJO | LIDIA BERNARDITA | 15 | TÉCNICO EN ADM. DE BIBLIOTECA | ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2, 5 | Pesos | 1.519.075 | SI | 01/01/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | UTRERAS | GODOY | RENE AUGUSTO | 15 | TÉCNICO FINANCIERO | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 1.433.090 | SI | 01/01/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | CARILEO | HERNÁNDEZ | JOSE LUIS | 16 | INGENIERO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 1.259.652 | NO | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | FLORES | ZACONETA | PATRICIO ANTONIO | 16 | TÉCNICO FINANCIERO | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.335.232 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | GONZÁLEZ | VARGAS | ANDREA DEL CARMEN | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN Y RIESGO | RM | 2 | Pesos | 1.335.232 | NO | 01/12/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | JEFATURA | OLAVE | SALAZAR | ROLANDO ALBERTO | 16 | 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2 | Pesos | 1.259.652 | SI | 01/12/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ABUIN | DONOSO | VÍCTOR RODRIGO | 17 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS | RM | 1 | Pesos | 1.060.523 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | AGUILAR | VEGA | LUIS HUMBERTO | 17 | 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO ARCHIVOS | RM | 2 | Pesos | 1.060.523 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | FERNÁNDEZ | MIRANDA | PATRICIO WILLIAMS | 17 | ASISTENTE JURÍDICO | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 1.060.523 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | FLORES | ZACONETA | PATRICIO ANTONIO | 17 | TÉCNICO FINANCIERO | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 1.000.492 | SI | 01/12/2011 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | GONZÁLEZ | FABIO | PABLO RAFAEL | 17 | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 1.060.523 | SI | 01/12/2007 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | GUTIÉRREZ | FERNANDO EUGENIO | 17 | 17 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 1.060.523 | SI | 01/12/2009 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | ORTIZ | KARINA ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2, 5 | Pesos | 1.060.523 | SI | 01/12/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ABUIN | DONOSO | VÍCTOR RODRIGO | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS | RM | 1 | Pesos | 860.927 | SI | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | AGUILAR | VEGA | LUIS HUMBERTO | 18 | 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO ARCHIVOS | RM | 2 | Pesos | 860.927 | NO | 01/01/2005 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | DÍAZ | REYES | JORGE MATÍAS | 18 | TÉCNICO JURÍDICO | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 912.583 | SI | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | FERNÁNDEZ | MIRANDA | PATRICIO WILLIAMS | 18 | ASISTENTE JURÍDICO | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 860.927 | SI | 01/12/2013 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | MUÑOZ | ANDRÉS DANIEL | 18 | TÉCNICO FINANCIERO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 912.583 | SI | 01/12/2013 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | ROJAS | TAPIA | GABRIEL HUMBERTO | 18 | 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS MENORES | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | RM | 2 | Pesos | 912.583 | NO | 01/12/2012 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | URIBE | SOTO | NATALIA DANIELA | 18 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 912.583 | NO | 01/12/2011 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | VIDAL | MEZA | MACARENA SOLEDAD | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA SUPERVISIÓN | RM | 2 | Pesos | 912.583 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | ADMINISTRATIVO | DÍAZ | REYES | JORGE MATÍAS | 19 | TÉCNICO JURÍDICO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 704.309 | SI | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Planta | AUXILIAR | CAYÚ | AUCAPÁN | JOSE CANDELARIO | 20 | ESTUDIOS DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACIÓN - 33 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS MENORES | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 621.814 | NO | 01/12/2001 | Indefinido | Sin observaciones |
Planta | AUXILIAR | AEDO | HIDALGO | CLAUDIO ANDRÉS | 22 | 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS MENORES | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 437.112 | SI | 01/03/2010 | Indefinido | Sin observaciones |
(*) CÓDIGO ASIGNACIONES ESPECIALES