Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (*) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | DIRECTIVO | ADASME | DONOSO | OSVALDO ENRIQUE | 2 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | DIRECTOR DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3 | Pesos | 7.812.711 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | PAVEZ | TOLOSA | CARLOS ALFREDO | 2 | ABOGADO - INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR JURÍDICO | RM | 2, 3 | Pesos | 7.370.484 | NO | 01/01/2014 | 10/03/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | PRIETO | DEL RÍO | PATRICIO ANDRÉS | 2 | ABOGADO | DIRECTOR JURÍDICO | RM | 1 | Pesos | 7.812.711 | NO | 28/07/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | ZAVALA | MATULIC | JOSÉ MIGUEL | 2 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 7.812.711 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | SILVA | SALAS | NANCY ANDREA | 3 | INGENIERO CIVIL MATEMÁTICO - MASTER EN ECONOMÍA - EUROPEAN DOCTORATE IN QUANTITATIVE ECONOMICS | DIRECTORA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 6.528.477 | NO | 11/08/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | URIBE | VALENZUELA | MYRIAM FABIOLA | 3 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE RIESGO | RM | 2, 3 | Pesos | 6.528.477 | NO | 01/08/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | JUSID | FROIMOVICH | DEBORAH BEATRIZ | 4 | ABOGADO | ABOGADO JEFE | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | MUÑOZ | HIDALGO | MARÍA LUZ | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 5 | RM | 2 | Pesos | 6.078.315 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | URIBE | VALENZUELA | MYRIAM FABIOLA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 1 | RM | 2, 3 | Pesos | 5.734.261 | NO | 01/01/2014 | 31/07/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | ÁLVAREZ | CASTILLO | CRISTIAN AMADO | 5 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE DEPARTAMENTO RIESGO FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 5.439.450 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | CARREÑO | GÓMEZ | JOSÉ LUIS | 5 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN EN FINANZAS | JEFE DE DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | RM | 2, 3 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | METCALFE | CORONA | CHRISTIAN FÉLIX | 5 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | JEFE DE DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | RM | 2 | Pesos | 5.765.817 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | DIRECTIVO | NAVARRO | ESPINOZA | JACQUELINE DEL CARMEN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN - ÁREA 3 | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.165.901 | NO | 01/08/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CAMUS | GAJARDO | JUAN CARLOS | 4 | PERIODISTA | JEFE DE UNIDAD COMUNICACIONES INSTITUCIONALES | RM | 2, 3 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CARO | OÑATE | LUIS GUSTAVO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE UNIDAD DE RIESGO CRÉDITO | RM | 2, 4 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÓRDOVA | GONZÁLEZ | RENATO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION | JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CRUZ | NOVOA | PABLO CRISTIAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE UNIDAD CALIDAD DE INFORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DONOSO | PALACIOS | ROXANA PATRICIA | 4 | BIBLIOTECARIA - MAGÍSTER EN DOCUMENTACIÓN DIGITAL | JEFA DE DEPARTAMENTO GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUAJARDO | FERNÁNDEZ | PATRICIA VERÓNICA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE UNIDAD PROYECTOS INSTITUCIONALES | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | HORTA | SALINAS | EDMUNDO SEGUNDO | 4 | INGENIERO EN AGRONOMÍA | JEFE DE UNIDAD DESARROLLO OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MENDOZA | MANRÍQUEZ | JOSE SERVANDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE UNIDAD DE RIESGO OPERACIONAL | RM | 2, 4 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ROMERO | ORTIZ | LUIS RAÚL | 4 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ENCARGADO ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SANTELICES | RODRÍGUEZ | RUBÉN PATRICIO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 5.408.410 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | GAETE | CAROLINA | 5 | ABOGADO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFA DE UNIDAD COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO BANCARIAS | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FUENTES | CONTRERAS | AQUILES FELIPE | 5 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | JEFE DE UNIDAD MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | RAJAB | HAMED | MAZNAH AMINA | 5 | PSICÓLOGO | JEFA DE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALLEJOS | SOTO | CARMEN TABITA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE UNIDAD EMISORES DE TARJETAS NO BANCARIAS | RM | 2, 4 | Pesos | 4.794.084 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ASTROZA | FUENZALIDA | MARTA ISABEL | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CABEZAS | MALLEA | JUAN PABLO | 6 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CHIORINO | LANAS | RENATO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DAPUETO | ROSENDE | RENZO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FLORES | TAPIA | CAROLINA ALEJANDRA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DE UNIDAD DESARROLLO DE MERCADO | RM | 1 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FUENTES | CONTRERAS | AQUILES FELIPE | 6 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | JEFE DE UNIDAD MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 4.165.901 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GARRIDO | SAGREDO | SOLANGE ANGÉLICA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ILLANES | HIDALGO | WALTER ANTONY | 6 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | JEFE DE UNIDAD ESTADÍSTICA FINANCIERA | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | LAGOS | BECERRA | RICARDO ALONSO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALATESTA | CARRASCO | GIOVANNI RODRIGO | 6 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS - DOCTOR EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PACHECO | LÓPEZ | DAVID DANIEL | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | RM | 2, 3 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | ROCHA | JUAN GUILLERMO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA | JEFE DE UNIDAD LICENCIAS Y CONTROL NORMATIVO | RM | 2 | Pesos | 4.415.857 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ALMAZÁN | TEPLISKI | FELIPE HERNANDO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | JEFE DE UNIDAD PROCESOS DE NEGOCIOS Y GESTIÓN | RM | 2 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CABEZÓN | FERRATÉ | FRANCISCO JAVIER | 7 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA - MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS | JEFE DE UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 2, 3 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CORTÉS | CONTRERAS | EMA VERÓNICA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DE LA VEGA | RODRÍGUEZ | MARTÍN ESTEBAN | 7 | ABOGADO - MASTER IN BUSINESS AND LAW | ABOGADO UNIDAD COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO BANCARIAS | RM | 2, 3 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | LUNDGREN | - | HAKAN ROBERT | 7 | ECONOMISTA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MAC-GINTY | GAETE | PATRICIO EUGENIO | 7 | INGENIERO EN EJECUCIÓN FINANCIERA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - MAGÍSTER EN GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALATESTA | CARRASCO | GIOVANNI RODRIGO | 7 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN FINANZAS - DOCTOR EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2, 3 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MANCILLA | COFRÉ | ALICIA JACQUELINE | 7 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MANSILLA | ESCALONA | MARCELA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | OLIVARES | ORTEGA | ALEJANDRA LYA | 7 | ABOGADO - MAGÍSTER LL.M. EN DERECHO ALEMÁN | ABOGADO UNIDAD DE BANCOS | RM | 2, 3 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PINO | URRUTIA | PATRICIO ANTONIO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PIZARRO | FUENTES | CRISTIAN ANTONIO | 7 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR - MÁSTER EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 4.197.481 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | ROCHA | JUAN GUILLERMO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA | JEFE DE UNIDAD LICENCIAS Y CONTROL NORMATIVO | RM | 2 | Pesos | 3.959.887 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CÁRDENAS | ALVARADO | YURI IVÁN | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CHÁVEZ | MÜNZENMAYER | MARCELO IVÁN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | IBÁÑEZ | MORA | JOHNNY CARLOS | 8 | INGENIERO EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | LARENAS | ORELLANA | RUBÉN | 8 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MALDONADO | DÍAZ | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.523.038 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | RIVAS | AGUSTO | PAOLA ISABEL | 8 | ABOGADO | ANALISTA JURÍDICO | RM | 1 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | URBINA | NAVARRO | MIGUEL ÁNGEL | 8 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2, 3 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALENCIA | ARACENA | DANIEL ENRIQUE | 8 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | WERKMEISTER | BONILLA | JURGEN | 8 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.734.421 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BARROS | PAVEZ | ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES | 9 | INGENIERO COMERCIAL - CONTADOR AUDITOR | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CANTILLANA | INSERRATO | RAFFAELA LUCÍA | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CARRASCO | SALINAS | CECILIA SOLEDAD | 9 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | GONZÁLEZ | ÁLVARO CLEMENTE | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | NÚÑEZ | MARÍA CARMEN | 9 | PSICÓLOGO LABORAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | ENCARGADA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FLORES | TAPIA | CAROLINA ALEJANDRA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/01/2014 | 31/10/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FORTEZA | SAAVEDRA | JAIME ALEJANDRO | 9 | INGENIERO CIVIL EN MINAS - MÁSTER EN MATEMÁTICAS APLICADAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GÁRATE | VEGA | ANGÉLICA PAZ | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUERRA | CORVALÁN | ANDREA | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ALTA GERENCIA PÚBLICA - MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | COORDINADORA ÁREA CONTROL DE GESTIÓN Y RIESGO | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GUERRERO | CARRASCO | PAOLA PILAR | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MÉNDEZ | GÓMEZ | JORGE EDUARDO | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MENESES | SUZARTE | RODRIGO ANTONIO | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE RRHH | ENCARGADO DE CONTROL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ORMAZÁBAL | CÁCERES | FRANCISCO JAVIER | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | REYES | CAYUL | FELIPE ANDRÉS | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/01/2014 | 21/07/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SALAS | EDWARDS | ANTONIO FRANCISCO | 9 | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SALDIVIA | MORENO | FRANCISCA ANDREA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SOTOMAYOR | VALDIVIESO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 9 | ABOGADO | JEFA DE UNIDAD FISCALIZACIÓN DE TASA MÁXIMA CONVENCIONAL | RM | 3 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SUAZO | PACHECO | MAURICIO ENRIQUE | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | TAPIA | PEÑA | RODRIGO FELIPE | 9 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VÁSQUEZ | LOBOS | RICARDO ALFREDO | 9 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.231.569 | NO | 01/01/2014 | 13/05/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VERA | DELGADO | MARIO ANTONIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 3.425.465 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ALLENDES | SILVA | MATÍAS PABLO | 10 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BARRERA | ESPINOZA | DANIELLA ANGÉLICA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BARROS | PAVEZ | ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES | 10 | INGENIERO COMERCIAL - CONTADOR AUDITOR | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CANTILLANA | INSERRATO | RAFFAELA LUCÍA | 10 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CRUZ | MERCADO | LUIS ISAÍAS | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | CRUZ | RAMÍREZ | DELIA CAROLINA | 10 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | GONZÁLEZ | ÁLVARO CLEMENTE | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | ESPINOZA | REYES | MARIÓN EDELMIRA | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FONFRIA | SALGADO | RICARDO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | FUENZALIDA | MADRID | SANDRA ANDREA | 10 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GACITÚA | MORALES | JORGE ANDRÉS | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA AUDITORÍA INTERNA | RM | 1 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GARCÍA | LAGOS | MIGUEL ÁNGEL | 10 | EGRESADO DE INGENIERO EN EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | ARÁNGUIZ | OSVALDO ANDRÉS | 10 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MORAL | CAROCA | PABLO ESTEBAN | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN TELECOMUNICACIONES | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | MORALES | RALPH | LILIANA ANDREA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PRIETO | ARRIAGADA | PAULA ANDREA | 10 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | PULGAR | ARATA | CARLOS EDUARDO | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 3 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | REYES | SEPÚLVEDA | RAÚL HERNÁN | 10 | INGENIERO EN ESTADÍSTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | RIVERO | CONTRERAS | CLAUDIA | 10 | ECONOMISTA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | SILVA | CARMONA | ANDRÉS IGNACIO | 10 | ESTADÍSTICO - MAGÍSTER EN ESTADÍSTICAS | ANALISTA DE RIESGO | RM | 3, 4 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | TAPIA | PEÑA | RODRIGO FELIPE | 10 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALDEBENITO | DURÁN | EDUARDO ANTONIO | 10 | LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 3 | Pesos | 3.146.499 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VERA | DELGADO | MARIO ANTONIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 2.968.394 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | GACITÚA | MORALES | JORGE ANDRÉS | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA AUDITORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VALDEBENITO | DURÁN | EDUARDO ANTONIO | 11 | LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 2, 3 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | VARAS | PÉREZ | CRISTIAN PATRICIO | 11 | TÉCNICO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | ANALISTA OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | DÍAZ | MORALES | ESTEBAN MARCELO | 12 | LICENCIADO EN CIENCIAS - DOCTOR EN MATEMÁTICAS | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | 1 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 17/09/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | HINOJOSA | BEAUCHEMIN | JAIME ANDRÉS | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 15/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | RUBIO | CASTÁN | LUIS GREGORIO | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONAL | BRAVO | DUK | MIGUEL ANDRÉS | 13 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 1 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ARAYA | SAAVEDRA | PAULA JEANNETTE | 11 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | BARRAZA | CUEVAS | NELSON ANTONIO AARON | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SILVA | CARMONA | ANDRÉS IGNACIO | 11 | ESTADÍSTICO - MAGÍSTER EN ESTADÍSTICAS | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 2.612.951 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VALENZUELA | ÁGUILA | ALEJANDRO ALBERTO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.769.727 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FAUNES | QUINTEROS | MACARENA PAZ | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 3, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | GUTIÉRREZ | PALMA | PRISCILLA ANGÉLICA | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | LUCCHINI | RAIES | PEDRO ALBERTO | 12 | ABOGADO | ANALISTA UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 1 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | MOYA | ROJAS | CAROLINA DEL PILAR | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PÉREZ | FORSAT | MARÍA VIRGINIA | 12 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | ENCARGADA DE CALIDAD DE VIDA | RM | 1 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PONCE | GONZÁLEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | 12 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | RIQUELME | RIVEROS | NATALIA XIMENA | 12 | INGENIERO ESTADÍSTICO | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | SILVA | BRITO | FRANCISCO JAVIER | 12 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | TORO | GONZÁLEZ | ROBERTO CARLOS | 12 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VÉLIZ | GUTIÉRREZ | CRISTIAN ANDRÉS | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE RIESGO | RM | 4 | Pesos | 2.309.976 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | VENEGAS | ARAYA | CONSTANZA ANDREA | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.448.576 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ESPINOZA | VÁSQUEZ | LUCIANO RICARDO | 13 | PSICÓLOGO | ANALISTA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES | RM | 2 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FAUNES | QUINTEROS | MACARENA PAZ | 13 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | FRANCO | LASNERS | PAOLA ANDREA | 13 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - MAGÍSTER EN FINANZAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 2, 4 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | OLMOS | PEREIRA | GONZALO ANDRÉS | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PASTÉN | UBILLO | VALERIA SAMARA | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.164.969 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | PONCE | GONZÁLEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | 13 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 2.042.425 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | MORA | QUEZADA | BRIAN ANDRÉS | 14 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | RM | 1 | Pesos | 1.769.669 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | RODRÍGUEZ | MONTERO | PAULA ALICIA MARGARITA | 14 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE RIESGO | RM | 2, 3, 4 | Pesos | 1.769.669 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | ARIAS | PARADA | MARJORIE MARCELA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 1 | Pesos | 1.688.640 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | GALLEGUILLO | LOYOLA | JUAN FERNANDO | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 4 | Pesos | 1.688.640 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | LÓPEZ | PRADO | KARINA ALEJANDRA | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA UNIDAD COMPETENCIA Y DESARROLLO | RM | 1 | Pesos | 1.593.056 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | LOYOLA | HIDALGO | CAROLINA PAZ | 15 | ABOGADO | ABOGADO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.593.056 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | FISCALIZADOR | OLIVARES | MENA | CATALINA ELISEÉ | 15 | PERIODISTA | ANALISTA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES | RM | 1 | Pesos | 1.688.640 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | BELLO | DOREN | MARÍA EUGENIA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 1 | Pesos | 1.895.027 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CISTERNAS | MARTÍN | RAFAEL EDUARDO | 13 | CONTADOR GENERAL | ASISTENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | GALLARDO | CABELLO | MARÍA RAQUEL | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN JURÍDICA | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | LEONE | RIVERA | MARÍA VERÓNICA | 13 | DIGITADORA | ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | MERINO | VILCHES | NANCY EUGENIA | 13 | 27 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 1 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | OTERO | REVECO | PATRICIA SUSANA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | PALLERANO | PINTO | ENRIQUE FRANCISCO CRISTÓBAL | 13 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | 2 | Pesos | 1.787.763 | SI | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | RODRÍGUEZ | CANOBRA | MANUEL EDUARDO ALEJANDRO | 13 | TÉCNICO FINANCIERO | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 1.895.027 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | RODRÍGUEZ | CALDERÓN | EDUARDO OCTAVIO | 14 | EGRESADO DE DERECHO | JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y TRÁFICO DE LA INFORMACIÓN | RM | 2 | Pesos | 1.612.500 | SI | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CAMPOS | GUERRERO | MARÍA PAZ | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO | RM | 1 | Pesos | 1.519.075 | SI | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | BRAVO | GUAJARDO | SUSANA PAZ | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCIONES SUPERVISIÓN Y RIESGO | RM | 1 | Pesos | 1.335.232 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CABIB | ATABALES | JOCELYN FRANCE | 16 | EGRESADA DE DERECHO - SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ASISTENTE JURÍDICO DE ADMINISTRACIÓN | RM | 2 | Pesos | 1.335.232 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CAMPOS | GUERRERO | MARÍA PAZ | 16 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO | RM | 1 | Pesos | 1.259.652 | SI | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | CIFUENTES | PIZARRO | JESENIA EUGENIA | 16 | TÉCNICO EN SERVICIO SOCIAL | SECRETARIA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 1 | Pesos | 1.335.232 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | DEL VILLAR | FUENZALIDA | JUAN PABLO | 16 | DISEÑADOR GRÁFICO | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 1.335.232 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Contrata | JEFATURA | MARTÍNEZ | FLORES | JUAN MARCELO | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.259.652 | SI | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | VIDAL | MEZA | MACARENA SOLEDAD | 19 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA SUPERVISIÓN | RM | 1 | Pesos | 704.309 | NO | 01/01/2014 | 30/11/2014 | Sin observaciones |
(*) CÓDIGO ASIGNACIONES ESPECIALES